敦煌客运公司地处世界文化旅游胜地西部甘肃省河西走廊西端酒泉地区敦煌市。公司始建于1953年10月,1998年6月公司改制为股份合作制企业,公司总部设在酒泉市肃州区西关路47号,现隶属于酒泉市交通局管理。客运公司按照敦煌市政府城市规划总要求,于2012年5月搬迁止敦煌市三危路安敦公路南侧(暂无地标路段划分),无其它分支机构,客运公司主要经营道路旅客运输,占地总面积约36.36亩,企业注册资金198万元,年主营业务收入1883万元,公司现有在册职工65人,拥有营运客车42辆、客运运营线路16条,其中跨省5条,跨县市8条,县内3条。敦煌客运公司现已获得ISO9001:2008国际质量管理体系认证;连续多年被评定为道路运输企业质量信誉考核AAA级企业。
公司曾先后受到省交通厅和酒泉市有关行业部门及当地政府的表彰奖励。曾荣获“先进单位”、“先进企业党组织”、“模范文明单位”、“安全生产先进单位”等荣誉称号。敦煌客运公司在酒泉汽车运输总公司的领导下,坚持以科学发展观为指导思想,坚持“谋发展之计、强管理之策、举全员之力、创酒运之业”的企业精神和以“运输安全快捷、服务热情周到、质量管理规范、实现持续改进”的客运服务质量方针,坚持“安全第一、预防为主,诚信经营”的服务宗旨,公司仍将以拼搏进取的精神面对道路旅客运输市场的竞争与挑战,锐意改革,不断创新,努力实现企业可持续发展。
联系地址:敦煌市三危路安敦公路南侧
联系电话:0937-8822494
徐运输,现任敦煌客运公司经理,中国共产党党员。生于1957年10月,籍贯山东昌邑,1974年8月参加工作,先后出任敦煌客运公司经理、敦煌汽车站书记等职务。
张云桥,现任敦煌客运公司党支部书记,中国共产党党员。生于1967年9月,2006年7月调任敦煌客运公司副经理,2008年10月任敦煌客运公司党支部书记职务至今。
张青文,现任敦煌客运公司副经理,中国共产党党员。生于1966年7月,于1982年12月参加工作,1988年9月调敦煌客运公司,2014年10月调任客运公司副经理职务至今。
许智宝,现任敦煌客运公司副经理,中国共产党党员。生于1971年8月,1990年12月参加工作,先后任财务出纳、会计等职务,2016年1月调任敦煌客运公司副经理职务至今。